Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-11-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAN SERVICE ApS. (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2017-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CanLåseService ApS. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanjevej 50, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanjevej 50, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-08-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanjevej 50, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2013-11-12 tilføjes Direktion: Bo Steenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Can Service ApS, og evt. andre datterselskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Legale ejere: Bo Steenberg (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2013-11-12 tilføjes Navne: BUBBI HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-14)
Den 2013-11-12 tilføjes Reelle ejere: Bo Steenberg (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2013-11-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Vedtægter: 2013-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-14)
Den 2013-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)