Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØB MINK ApS. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Harpsø Mink ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stade Mink ApS. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2018-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Harpsø Mink ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkenvej 311, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2013-11-04 tilføjes Direktion: Jørgen Heltoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Legale ejere: Jørgen Heltoft (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2013-11-04 tilføjes Navne: J. HELTOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2013-11-04 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Heltoft (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2013-11-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Vedtægter: 2013-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2013-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)