Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-08-24 Statstidende Dekret
Den 2021-06-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Niels Erik Schønberg (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-01-17 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-01-17 fjernes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 fjernes Legale ejere: NES HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-05-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-29 tilføjes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-04-04 fjernes Revisor: SCHYBERG LYKKE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-04 fjernes Direktion: Tobias Schønberg Bojesen (adm. dir) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-09 tilføjes Revisor: SCHYBERG LYKKE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-10-09 fjernes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Niels Erik Schønberg (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-20 tilføjes Legale ejere: Niels Erik Schønberg (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-05-20 tilføjes Reelle ejere: Niels Erik Schønberg (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2013-11-11 tilføjes Legale ejere: NES HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2013-11-01 tilføjes Legale ejere: Tobias Schønberg Bojesen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2013-11-10 tilføjes Direktion: Tobias Schønberg Bojesen (adm. dir) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2013-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-10 tilføjes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2013-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2013-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildetoften 14, 3550 Slangerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-01 tilføjes Binavne: BNA DISTRIBUTION ApS, BNA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2013-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Navne: BNA BOARDSHOP ApS (offentliggjort 2013-11-14)
Den 2013-11-01 tilføjes Reelle ejere: Tobias Schønberg Bojesen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2013-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-11-01 tilføjes Stiftere: Tobias Schønberg Bojesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Tobias Schønberg Bojesen (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2013-11-01 tilføjes Vedtægter: 2013-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-14)