Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ledvogtervej 190, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Direktion: Mike Secher Dalsgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-07 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Legale ejere: MDN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Navne: SDN INVEST ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Reelle ejere: Mike Secher Dalsgaard Nielsen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Stiftere: MDN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ledvogtervej 190, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2014-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærlundsvej 29, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2013-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærlundsvej 29, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2013-11-07 tilføjes Direktion: Mike Secher Dalsgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-07 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Legale ejere: MDN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Navne: SDN INVEST ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Reelle ejere: Mike Secher Dalsgaard Nielsen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Stiftere: MDN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Vedtægter: 2013-11-07 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2013-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-10)