Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-26 tilføjes Binavne: DREAMS ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Navne: Hestnes Invest ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-25 fjernes Navne: DREAMS ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2019-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LAPOMA ApS. (offentliggjort 2021-05-16)
Den 2021-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ci-Tron A/S. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-04-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenholmgrenen 23, 5462 Morud (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenholmgrenen 23, 5462 Morud (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenholmgrenen 23, 5462 Morud (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2013-11-01 tilføjes Direktion: Martin Hestnes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med software udvikling, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-08)
Den 2013-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mbhestnes@gmail.com (offentliggjort 2013-11-14)
Den 2013-11-01 tilføjes Legale ejere: Martin Hestnes (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2013-11-01 tilføjes Navne: DREAMS ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2013-11-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Hestnes (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2013-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Stiftere: Martin Hestnes (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Vedtægter: 2013-11-01 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2013-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-07)
Den 2013-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)