Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-26 tilføjes Bestyrelse: Allan Daugsch (næstformand) (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-10-26 fjernes Bestyrelse: Jesper Maarslet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-07-05 fjernes Bestyrelse: Heinz Peter Buksti Daugsch (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-05 fjernes Legale ejere: Heinz Peter Buksti Daugsch (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-07-05 fjernes Reelle ejere: Heinz Peter Buksti Daugsch (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: Heinz Peter Buksti Daugsch, Ole Lykke Frederiksen, Jesper Maarslet, Frede Frederiksen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2014-12-14 tilføjes Reelle ejere: Heinz Peter Buksti Daugsch, Ole Lykke Frederiksen (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2013-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 7, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-29 tilføjes Bestyrelse: Heinz Peter Buksti Daugsch (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-29 tilføjes Binavne: DENMARK-CANADA WINE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Direktion: Frede Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af vin. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-11-07)
Den 2013-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: olf@ebeltofts.net (offentliggjort 2013-11-07)
Den 2013-10-29 tilføjes Navne: DEN-CAN WINE ApS (offentliggjort 2013-11-06)
Den 2013-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Stiftere: OLF HOLDING ApS, Jesper Maarslet, Heinz Peter Buksti Daugsch, Frede Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et flertal i bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Vedtægter: 2013-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-06)
Den 2013-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)