Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-04 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Karen Margrethe Jensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-01-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-07-01 fjernes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-10 tilføjes Direktion: Karen Margrethe Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-11-10 fjernes Direktion: Viggo Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-11-10 fjernes Bestyrelse: Viggo Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-22 tilføjes Legale ejere: Karen Margrethe Jensen (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-10-21 fjernes Legale ejere: Viggo Jensen (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevej 41, 1., 8410 Rønde (offentliggjort 2012-12-20)
Den 2012-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandparken 59, 8410 Rønde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2010-09-23 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparken 59, 8410 Rønde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandparken 59, 8410 Rønde (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2004-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandparken 59, 8410 Rønde (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2004-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Fasanvej 6, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Vedtægter: 1996-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-20 fjernes Revisor: PPOU NR. 4 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 fjernes Revisor: Peder Malmkjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-17 tilføjes Navne: T.V.-HUSET. RØNDE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-02-16 fjernes Navne: TV-HUSET RØNDE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-05)
Den 1974-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Fasanvej 6, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-12-03 tilføjes Bestyrelse: Viggo Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-10)
Den 1974-12-03 tilføjes Direktion: Viggo Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-11-10)
Den 1974-12-03 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-12-03 tilføjes Legale ejere: Viggo Jensen (offentliggjort 2016-01-13)
Den 1974-12-03 tilføjes Navne: TV-HUSET RØNDE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-12-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-03 tilføjes Revisor: Peder Malmkjær, PPOU NR. 4 ApS, REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)