Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 6, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-06 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Hovedbranche: Andre kreditselskaber (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Legale ejere: Microcredit Holdings Limited (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Navne: MIKROKREDIT ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2016-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-30)
Den 2016-07-27 fjernes Direktion: Niku Bo Harajchi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 6, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2014-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-05-01 tilføjes Hovedbranche: Andre kreditselskaber (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2014-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2013-11-13 tilføjes Direktion: Niku Bo Harajchi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-13 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-06 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde online-lån, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-13 tilføjes Legale ejere: Microcredit Holdings Limited (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-13 tilføjes Navne: MIKROKREDIT ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-12 fjernes Navne: KR 1740 ApS (offentliggjort 2013-11-06)
Den 2013-11-06 tilføjes Navne: KR 1740 ApS (offentliggjort 2013-11-06)
Den 2013-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-07-30)
Den 2013-11-13 tilføjes Vedtægter: 2013-11-13 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2013-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-06 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2013-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-06 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-30)