Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jklejendomme@gmail.com (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 fjernes Kontaktoplysninger: mail@jkl-ejendomme.dk (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@jkl-ejendomme.dk (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 26 708., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-10-30 tilføjes Bestyrelse: Karl-Emil Kaae Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-30 tilføjes Direktion: Jakob Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme og anden investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Legale ejere: Lars Thisted, Jakob Olsen, Karl-Emil Kaae Pedersen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2013-10-30 tilføjes Navne: JKL EJENDOMME I ApS (offentliggjort 2013-11-05)
Den 2013-10-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Thisted, Jakob Olsen, Karl-Emil Kaae Pedersen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2013-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Stiftere: Lars Thisted, Karl-Emil Kaae Pedersen, Jakob Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Vedtægter: 2013-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-05)
Den 2013-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)