Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COFFEE SALOON ApS. (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2019-11-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 31, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 24, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-08-11 fjernes Direktion: Marco Rezai (direktør) (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-03-15 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2016-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-03-15 tilføjes Direktion: Marco Rezai (direktør) (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2016-03-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2016-03-15 tilføjes Vedtægter: 2016-03-15 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Direktion: Marco Rezai (direktion) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 24, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2015-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 31, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 31, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-10-28 tilføjes Direktion: Marco Rezai (direktion) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 tilføjes Legale ejere: Marco Rezai (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2013-10-28 tilføjes Navne: MARCO INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-04)
Den 2013-10-28 tilføjes Reelle ejere: Marco Rezai (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2013-10-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 tilføjes Stiftere: Marco Rezai (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes af en direktion bestående af direktør Marco Rezai. Marco Rezai tegner selskabet i forhold til omverdenen. (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2013-10-28 tilføjes Vedtægter: 2013-10-28 (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2013-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-04)
Den 2013-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)