Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-03 fjernes Direktion: Bo Søgaard Schou-Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-03-20 tilføjes Navne: AB ANNO 1772 ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-19 fjernes Navne: FYRKROEN ANNO 1772 ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-20 tilføjes Vedtægter: 2023-03-20 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 47, 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-06 tilføjes Direktion: Bo Søgaard Schou-Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2014-01-06 fjernes Direktion: Dennis Moesby Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2013-11-02 tilføjes Direktion: Dennis Moesby Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive restaurations- og kursusvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-02 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2013-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-02 tilføjes Legale ejere: AB MULTISERVICE ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-11-02 tilføjes Navne: FYRKROEN ANNO 1772 ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2013-11-02 tilføjes Reelle ejere: Bo Søgaard Schou-Jensen, Ann-Katrine Søgaard Schou-Jensen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-02 tilføjes Stiftere: AB MULTISERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2013-11-02 tilføjes Vedtægter: 2013-11-02 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2013-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-02)
Den 2013-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-10)