Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2013-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: MS INVESTMENT ApS. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MS INVESTMENT ApS. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 tilføjes Vedtægter: 2020-03-10 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørmarksvej 17, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørmarksvej 17, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: niel@mediastyle.dk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørmarksvej 17, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-10-25 tilføjes Direktion: Niel Rokkjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-10-29)
Den 2013-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Legale ejere: Niel Rokkjær (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-10-25 tilføjes Navne: LEKU ApS (offentliggjort 2013-10-29)
Den 2013-10-25 tilføjes Reelle ejere: Niel Rokkjær (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Stiftere: Niel Rokkjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Vedtægter: 2013-10-25 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2013-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-29)
Den 2013-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)