Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlebæk Center 16, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Binavne: TOYTOY ApS, SHINY ApS, DREAMKIDS ApS, Fantii ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-28 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Kontaktoplysninger: info@icompany.dk (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Legale ejere: TKB Holding IVS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Navne: ICOMPANY ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Reelle ejere: Thomas Vaaben Kyø-Brandt (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Stiftere: My Kingdom ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-06-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-02-09 fjernes Direktion: Thomas Vaaben Kyø-Brandt (direktør) (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2019-10-24 fjernes Legale ejere: A3 Holding ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-07-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlebæk Center 16, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvangen 15, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: TKB Holding IVS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-03-01 fjernes Legale ejere: Vaaben Brandt Holding ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Vaaben Kyø-Brandt (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-03-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Vaaben Brandt (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Vaaben Brandt Holding ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Vaaben Brandt (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Vaaben Kyø-Brandt (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Vaaben Brandt Holding ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Vaaben Brandt (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvangen 15, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2017-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 48, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Direktion: Henrik Vaaben Brandt (direktør) (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-18 fjernes Direktion: Birgit Lind Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Legale ejere: Vaaben Brandt Holding ApS, A3 Holding ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2017-12-18 fjernes Legale ejere: BIT Holding ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Henrik Vaaben Brandt, Thomas Vaaben Kyø-Brandt (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2017-12-18 fjernes Reelle ejere: Birgit Lind Nielsen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-10-07 tilføjes Legale ejere: BIT Holding ApS (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-10-07 fjernes Legale ejere: My Kingdom ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-06 fjernes Legale ejere: BIT Holding ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-07 tilføjes Reelle ejere: Birgit Lind Nielsen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-10-07 fjernes Reelle ejere: Johnny Hansen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-06 fjernes Reelle ejere: Birgit Lind Nielsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 48, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nikkelvej 17, 8940 Randers SV (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-07 tilføjes Binavne: Fantii ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2016-01-07 tilføjes Vedtægter: 2016-01-07 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-04-08 tilføjes Legale ejere: BIT Holding ApS, My Kingdom ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-04-08 tilføjes Reelle ejere: Birgit Lind Nielsen, Johnny Hansen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er onlinehandel og b2b handel samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2014-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2014-08-18 tilføjes Vedtægter: 2014-08-18 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-11-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@icompany.dk (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-11-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nikkelvej 17, 8940 Randers SV (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2013-10-28 tilføjes Binavne: TOYTOY ApS, SHINY ApS, DREAMKIDS ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-10-28 tilføjes Direktion: Birgit Lind Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2013-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-28 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-10-28 tilføjes Navne: ICOMPANY ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-10-28 tilføjes Stiftere: My Kingdom ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2013-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)