Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Binavne | Bestyrelse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-11-06 tilføjes Vedtægter: 2019-11-06 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Goldbæk Alle 21, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Goldbæk Alle 21, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-09-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2017-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2017-04-25 tilføjes Vedtægter: 2017-04-25 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2017-04-25 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-01-05 tilføjes Vedtægter: 2017-01-05 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-10-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-10-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-10-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Goldbæk Alle 21, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2016-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Goldbæk Alle 21, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@compaz.dk (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-05-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2015-01-19 tilføjes Binavne: COMPAZ UDLEJNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2014-12-11 tilføjes Bestyrelse: Frede Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som ejendomsselskab med udlejning af privat- og erhvervslejemål og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Navne: COMPAZ EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2014-12-10 fjernes Navne: COMPAZ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2014-12-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2014-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-11 tilføjes Vedtægter: 2014-12-11 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2014-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2014-12-11 fjernes Binavne: COMPAZ UDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2014-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Goldbæk Alle 21, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2013-10-25 tilføjes Binavne: COMPAZ UDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Direktion: Søren Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2013-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Legale ejere: COMPAZ A/S (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2013-10-25 tilføjes Navne: COMPAZ EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2013-10-25 tilføjes Reelle ejere: Søren Jensen (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2013-10-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Stiftere: COMPAZ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2013-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)