Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensvej 479, 5642 Millinge (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Charlotte Kastrup Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-25 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Legale ejere: Charlotte Kastrup Madsen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Navne: C. KASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Reelle ejere: Charlotte Kastrup Madsen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Stiftere: Charlotte Kastrup Madsen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-01-19 sletter virksomheden Ejerskaber: RACH Ventures ApS. (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RACH Ventures ApS. (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2021-03-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensvej 479, 5642 Millinge (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensvej 479, 5642 Millinge (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensvej 479, 5642 Millinge (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2013-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2013-10-25 tilføjes Direktion: Charlotte Kastrup Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje aktier og anparter, formuepleje og anden formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-25 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Legale ejere: Charlotte Kastrup Madsen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Navne: C. KASTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Kastrup Madsen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Stiftere: Charlotte Kastrup Madsen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Vedtægter: 2013-10-25 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)