Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 tilføjes Bestyrelse: Mattias Hasselbalch-Holm Andersen (næstformand) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-10 fjernes Bestyrelse: Claus Kjær Tolstrup (næstformand) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GF Klubbernes Serviceselskab A/S. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 tilføjes Bestyrelse: Claus Kjær Tolstrup (næstformand) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2021-04-20 fjernes Bestyrelse: Knud Ove Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-14 tilføjes Bestyrelse: Jani Lykke Methmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Præstegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-21 tilføjes Vedtægter: 2020-04-21 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Bestyrelse: Mattias Hasselbalch-Holm Andersen (næstformand) (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-03-31 fjernes Bestyrelse: Majbrit Hedegaard (næstformand) (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-01 tilføjes Bestyrelse: Majbrit Hedegaard (næstformand) (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Bestyrelse: Majbrit Hedegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-10 fjernes Bestyrelse: Jørgen Mosbæk Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-11 tilføjes Bestyrelse: Claus Kjær Tolstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2018-04-11 fjernes Bestyrelse: Erling Nørregaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgade 34, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgade 34, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgade 34, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgade 34, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-25 tilføjes Vedtægter: 2017-04-25 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgade 34, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgade 34, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgade 34, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgade 34, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-05-18 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Bremholm (næstformand) (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2016-05-18 tilføjes Vedtægter: 2016-05-18 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-04-13 fjernes Revisor: A Revision Steen Aagaard (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2013-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: gf-fyn@gfforsikring.dk (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-10-25 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-10-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgade 34, 5000 Odense C (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2013-05-02 tilføjes Bestyrelse: Erling Nørregaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-22)
Den 2013-05-02 tilføjes Formål: Klubbens formål er at formidle forsikringer og andre tjenesteydelser for medlemmerne, samt at varetage disses interesser overfor forsikringsselsskabet GF Forsikring A/S (GF), hvor medlemmernes biler er forsikrede. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Navne: GF FYN F.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-05-02 tilføjes Revisor: A Revision Steen Aagaard (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2013-05-02 tilføjes Tegningsregel: Klubben tegnes, foruden af den samlede bestyrelse, af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening, eller af én af de nævnte i forening med to andre medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-05-02 tilføjes Vedtægter: 2013-05-02 (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2013-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-05)