Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-10-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JA-CON ApS. (offentliggjort 2015-11-22)
Den 2021-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevang 13, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Direktion: Jørgen Andersen (direktion) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Legale ejere: Jørgen Andersen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Navne: JA-CON HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Reelle ejere: Jørgen Andersen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Stiftere: Jørgen Andersen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-11-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Bastholm Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-21 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Bastholm Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2018-11-21 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-01-24 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-01-24 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevang 13, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Direktion: Jørgen Andersen (direktion) (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Legale ejere: Jørgen Andersen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Navne: JA-CON HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Andersen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2013-10-11 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2013-10-11 tilføjes Stiftere: Jørgen Andersen (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Vedtægter: 2013-10-11 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-11)