Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: nkt@vilkofood.com (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2023-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: nkt@dk-foodbrokers.com (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2013-10-21 sletter virksomheden Ejerskaber: DK FOOD BROKERS ApS. (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2022-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vilko Food ApS. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christmas Møllers Vej 28, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Solhøjsvej 57, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solhøjsvej 57, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2014-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Helenavej 18, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2013-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: nkt@dk-foodbrokers.com (offentliggjort 2023-08-20)
Den 2013-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenavej 18, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2013-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Paris Alle 20, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Paris Alle 20, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-10-29)
Den 2013-10-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-21 tilføjes Direktion: Nicolai Korup Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Legale ejere: Nicolai Korup Thomsen (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2013-10-21 tilføjes Navne: EKOT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-10-23)
Den 2013-10-21 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Korup Thomsen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2013-10-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Stiftere: Nicolai Korup Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Vedtægter: 2013-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-23)
Den 2013-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)