Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Kapital | Legale ejere | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Hovedbranche | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2015-01-21 sletter virksomheden Ejerskaber: GARNBASEN ApS. (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-24 tilføjes Vedtægter: 2023-07-24 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-08 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-12-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator. (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2022-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-30 fjernes Direktion: Esben Andreas Kjærsgaard Gadsbøll (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-02 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-12-02 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2019-07-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjørringgade 6, st. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersgade 36, 1. tv., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersgade 36, 1. tv., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Trelleborggade 5, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trelleborggade 5, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 56 10., 2300 København S (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-10 tilføjes Vedtægter: 2016-05-10 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2016-05-10 fjernes Bestyrelse: Christian Bertel Seidelin (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 623.871,00 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-23 tilføjes Legale ejere: SPIRE HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-22 fjernes Legale ejere: SPIRE HOLDING ApS, CBS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Vedtægter: 2016-02-23 (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 123.871,00 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-17 tilføjes Legale ejere: SPIRE HOLDING ApS, CBS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-12-16 fjernes Legale ejere: SPIRE HOLDING ApS, CBS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-12-17 tilføjes Vedtægter: 2015-12-17 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-19 fjernes Bestyrelse: Mikkel Torsting (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-07 tilføjes Direktion: Esben Andreas Kjærsgaard Gadsbøll (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2015-09-07 fjernes Direktion: Jeppe Michael Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-06 fjernes Direktion: Esben Andreas Kjærsgaard Gadsbøll (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-23 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Torsting (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-16 tilføjes Bestyrelse: Christian Bertel Seidelin (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 103.226,00 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-16 tilføjes Legale ejere: SPIRE HOLDING ApS, CBS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2015-01-16 tilføjes Vedtægter: 2015-01-16 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Direktion: Esben Andreas Kjærsgaard Gadsbøll (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-11-22 tilføjes Reelle ejere: Esben Andreas Kjærsgaard Gadsbøll, Allan Bro Kristiansen (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2013-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 56 10., 2300 København S (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2013-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 56 130., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 56 130., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Navne: WOOLSPIRE ApS (offentliggjort 2013-10-23)
Den 2013-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2013-10-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2013-10-22 tilføjes Stiftere: ADES HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-23)
Den 2013-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-13)