Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gurrehaven 45, 3200 Helsinge (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenlandsengen 42, 3200 Helsinge (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@lts-byg.dk (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2013-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LTS BYG ApS. (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 tilføjes Legale ejere: Carsten Lund (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-06 tilføjes Reelle ejere: Carsten Lund (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenlandsengen 42, 3200 Helsinge (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2013-10-21 tilføjes Direktion: Carsten Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Navne: LTS HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2013-10-21)
Den 2013-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Stiftere: Carsten Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Vedtægter: 2013-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-21)
Den 2013-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)