Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Lee Dahm Dickow | 18.12.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Svarre Refdahl | 11.10.2013 | 18.12.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Lee Dahm Dickow | 18.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Thejll-Karstensen | 18.12.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Tackmann | 17.05.2018 | 30.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Lee Dahm Dickow | 08.07.2016 | 17.12.2017 | formand |
Thomas Svarre Refdahl | 20.06.2014 | 12.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Thejll-Karstensen | 20.06.2014 | 17.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Bolander | 20.06.2014 | 08.07.2016 | formand |
Kristian Lee Dahm Dickow | 20.06.2014 | 07.07.2016 | bestyrelsesmedlem |