Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Hovedbranche | Tegningsregel | Revisor | ||||
Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2013-10-18 sletter virksomheden Ejerskaber: SUMMIT CONSULTING A/S. (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-08-27 sletter virksomheden Ejerskaber: SUMMIT HOLDING 2013 ApS. (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SUMMIT HOLDING 2013 ApS. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUMMIT HOLDING 2013 ApS. (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 tilføjes Legale ejere: SUMMIT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-03 fjernes Legale ejere: Lone Thornberg (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-03 tilføjes Reelle ejere: Karsten Søderberg (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-07-03 fjernes Reelle ejere: Lone Thornberg, Pernille Eva Mønster (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-02 fjernes Reelle ejere: Karsten Søderberg (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-07-03 fjernes Direktion: Lone Thornberg (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 132.000,00 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-18 tilføjes Legale ejere: Lone Thornberg, Karsten Søderberg, Pernille Eva Mønster (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-03-18 fjernes Legale ejere: SUMMIT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-03-17 tilføjes Legale ejere: Karsten Søderberg, Lone Thornberg, Pernille Eva Mønster, SUMMIT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-03-17 fjernes Legale ejere: DJERNES CONSULTING ApS, HERBERT HOLDING ApS, Jens Elbo Larsen, Karsten Søderberg, Lone Thornberg, Pernille Eva Mønster (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-16 fjernes Legale ejere: Karsten Søderberg, SUMMIT HOLDING 2013 ApS, Lone Thornberg, Pernille Eva Mønster (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-18 tilføjes Reelle ejere: Karsten Søderberg, Lone Thornberg, Pernille Eva Mønster (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2021-03-17 tilføjes Reelle ejere: Karsten Søderberg, Lone Thornberg, Pernille Eva Mønster (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2021-03-17 fjernes Reelle ejere: Dorit Lund Buhl, Thomas Djernes, Karsten Søderberg, Lone Thornberg, Pernille Eva Mønster (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-18 tilføjes Vedtægter: 2021-03-18 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-03-17 tilføjes Vedtægter: 2021-03-17 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-03-17 tilføjes Direktion: Pernille Eva Mønster (direktør) (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-15 tilføjes Direktion: Lone Thornberg (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-03-15 fjernes Direktion: Dorit Lund Buhl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-28 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-28 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2017-03-28 fjernes Bestyrelse: Erik Lorenz Petersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Lone Thornberg, Pernille Eva Mønster, Jens Elbo Larsen (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2015-03-10 fjernes Legale ejere: MICKO MIS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2014-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-09-04 fjernes Bestyrelse: Steen Liebmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-27 tilføjes Legale ejere: SUMMIT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: Klaus Bitsch Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2013-10-04 tilføjes Bestyrelse: Klaus Bitsch Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-04 tilføjes Direktion: Dorit Lund Buhl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er holding-, investerings-, og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2013-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 102.000,00 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2013-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Legale ejere: MICKO MIS HOLDING ApS, Karsten Søderberg, DJERNES CONSULTING ApS, HERBERT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-10-04 tilføjes Navne: SUMMIT HOLDING 2013 ApS (offentliggjort 2013-10-18)
Den 2013-10-04 tilføjes Reelle ejere: Dorit Lund Buhl, Thomas Djernes (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2013-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-10-04 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2013-10-04 tilføjes Stiftere: Pernille Eva Mønster, MICKO MIS HOLDING ApS, Lone Thornberg, LIEBMANN & PARTNERE ApS, Karsten Søderberg, Jens Elbo Larsen, HERBERT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen sammen med bestyrelsesformanden, af den samlede direktion eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2013-10-04 tilføjes Vedtægter: 2013-10-04 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2013-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-18)
Den 2013-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)