Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
MINDNOVA ApS (CVR 26990246) | NORMAL | 11.10.2013 |
Martin Nicolaisen | 11.10.2013 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FAH HOLDING, NÆSTVED ApS (CVR 28103271) | NORMAL | 01.05.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ole Pilemand | 01.04.2016 | 30.04.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
FAH HOLDING, NÆSTVED ApS (CVR 28103271) | 01.04.2016 | 30.04.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Martin Nicolaisen | 11.10.2013 | 31.03.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
MINDNOVA ApS (CVR 26990246) | 11.10.2013 | 31.03.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Kongebryg Event ApS (CVR 39866323) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 17.09.2018 | 17.09.2018 | 100,00% | 100,00% |