Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-15 tilføjes Revisor: Nexø Revision A/S (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-15 fjernes Revisor: Bornholms Revision A/S (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2014-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NYBORG HANSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 2, 3730 Nexø (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslevej 83, 3700 Rønne (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@knh-el.dk (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-28 tilføjes Revisor: Bornholms Revision A/S (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2016-10-28 fjernes Revisor: KMPJP A/S (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslevej 83, 3700 Rønne (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2013-10-09 tilføjes Direktion: Anders Boye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden finansiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Legale ejere: Anders Boye (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2013-10-09 tilføjes Navne: AB RØNNE ApS (offentliggjort 2013-10-14)
Den 2013-10-09 tilføjes Reelle ejere: Anders Boye (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2013-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-10-09 tilføjes Revisor: KMPJP A/S (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2013-10-09 tilføjes Stiftere: Anders Boye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Vedtægter: 2013-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-14)
Den 2013-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)