Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 tilføjes Direktion: Dorte Harriet Melchior Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-06 tilføjes Bestyrelse: Mogens Snog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-06 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-06 tilføjes Vedtægter: 2017-04-06 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-02-19 tilføjes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2015-02-19 fjernes Bestyrelse: Anders Marcus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-18 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-24 tilføjes Legale ejere: Carsten Bendt Grønskov (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2014-11-25 tilføjes Legale ejere: Robert Arpe, Steen Kræmer Rasmussen (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2014-11-23 tilføjes Legale ejere: Mogens Snog (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2014-11-21 tilføjes Legale ejere: Mie Norlev Aoki (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2014-11-20 tilføjes Legale ejere: Jesper Johannesen, Niels Munk, Niels Jørgen Lodahl, Rask Søndergaard Christensen (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2014-11-12 tilføjes Legale ejere: Peter Metz (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2014-11-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Tyskland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Navne: K/S OBTON SOLENERGI ASTERN (offentliggjort 2014-12-27)
Den 2014-11-19 fjernes Navne: K/S OBTON SOLENERGI AALBORG (offentliggjort 2014-12-27)
Den 2014-11-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Vedtægter: 2014-11-20 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2013-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2013-09-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-10 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2013-09-10 tilføjes Interessenter: OBTON SOLENERGI ASTERN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2013-10-14)
Den 2013-09-10 tilføjes Navne: K/S OBTON SOLENERGI AALBORG (offentliggjort 2014-12-27)
Den 2013-09-10 tilføjes Reelle ejere: Anders Marcus (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2013-09-10 fjernes Reelle ejere: Anders Marcus (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2013-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-09-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-10-14)
Den 2013-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)