Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2013-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIRKELYST SÆBY ApS. (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2013-10-16 sletter virksomheden Ejerskaber: MARIA S ApS. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MY & HOLGER ApS. (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2021-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: And She Copenhagen ApS. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Christines Vej 30, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kiplings Alle 101, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kiplings Alle 101, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kærvej 39, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2016-05-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-16 tilføjes Legale ejere: Maria Kirstine Sørensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2013-10-16 tilføjes Reelle ejere: Maria Kirstine Sørensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2013-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kærvej 39, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-07-03 tilføjes Direktion: Maria Kirstine Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med ivestering og finansiering samt aktiviteter i tilknytninge hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 tilføjes Navne: MARIA S HOLDING ApS (offentliggjort 2013-10-17)
Den 2013-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-07-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2013-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 tilføjes Vedtægter: 2013-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-17)
Den 2013-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)