Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Reelle ejere | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-24 fjernes Direktion: Martin Lassen (direktør) (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-06-26 tilføjes Direktion: Jakob Axel Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-04-24 tilføjes Legale ejere: Cryos Group ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-24 fjernes Legale ejere: Cryos Holding ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-03-01 fjernes Bestyrelse: Carsten Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-01-10 tilføjes Direktion: Martin Lassen (direktør) (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-01-10 fjernes Direktion: Helle Margrethe Myrthue (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-10-06 tilføjes Bestyrelse: Carsten Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-10-05 fjernes Bestyrelse: Carsten Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 tilføjes Direktion: Helle Margrethe Myrthue (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-09-20 fjernes Direktion: Peter Reeslev (direktør) (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-16 tilføjes Bestyrelse: Carsten Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-09-16 fjernes Bestyrelse: Line Ramm Sandberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-20 fjernes Bestyrelse: Kirsten Harting (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 3, 5. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 3, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-22 tilføjes Bestyrelse: Ole Christian Liep Sohn (formand) (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2018-06-22 fjernes Bestyrelse: Claus Hansen (formand) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-21 fjernes Bestyrelse: Ole Christian Liep Sohn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Christian Liep Sohn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-04-01 fjernes Bestyrelse: Peter Reeslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-31 fjernes Bestyrelse: Ole Christian Schou (formand) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Bestyrelse: Ole Christian Schou (formand) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-11-30 tilføjes Direktion: Peter Reeslev (direktør) (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-11-30 fjernes Direktion: Ole Christian Schou (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsaktiviteter forbundet med vævscentervirksomhed, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Vedtægter: 2017-11-30 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 fjernes Binavne: CRYOS, BIOLOGISK DEPONERINGS SERVICE ApS, CRYOS ApS, CRYOS - DENMARK ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-19 tilføjes Legale ejere: Cryos Holding ApS, Reeslev Holding ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2017-09-18 fjernes Legale ejere: Cryos Holding ApS (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-09-19 tilføjes Reelle ejere: Ole Christian Schou (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-09-18 fjernes Reelle ejere: Ole Christian Schou (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 3, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2016-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 1, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-28)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-28)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 1, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2013-10-01 tilføjes Binavne: CRYOS, BIOLOGISK DEPONERINGS SERVICE ApS, CRYOS ApS, CRYOS - DENMARK ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-10-01 tilføjes Direktion: Ole Christian Schou (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsaktiviteter forbundet med vævscentervirksomhed,samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-28)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: Cryos Holding ApS (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2013-10-01 tilføjes Navne: CRYOS INTERNATIONAL - DENMARK ApS (offentliggjort 2013-11-05)
Den 2013-10-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Christian Schou (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2013-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-10-01 tilføjes Vedtægter: 2013-10-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-05)
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)