Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Josefine Volther Hartlev | 20.11.2015 | direktør |
Knud Asger Jensen | 01.10.2013 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carlo Siebert | 28.02.2018 | formand |
Knud Asger Jensen | 01.10.2013 | bestyrelse |
Claus Dyhr | 01.10.2013 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Berit Grethe Jensen | 27.02.2018 | 23.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Høybye | 17.08.2015 | 27.02.2018 | formand |
Martin Røssberg | 01.10.2013 | 17.08.2015 | formand |