Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 50, 4340 Tølløse (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Direktion: Alaa Fathi Kayed (adm. dir) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-08 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Legale ejere: Alaa Fathi Kayed (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Navne: CENTER BAGEREN ApS (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Reelle ejere: Alaa Fathi Kayed (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Stiftere: Omar Abdul Hadi (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 50, 4340 Tølløse (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2014-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Selsmosevej 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2013-11-18 tilføjes Direktion: Alaa Fathi Kayed (adm. dir) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-11-18 fjernes Direktion: Omar Abdul Hadi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selsmosevej 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2013-10-08 tilføjes Direktion: Omar Abdul Hadi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-08 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2013-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Legale ejere: Alaa Fathi Kayed (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Navne: CENTER BAGEREN ApS (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Reelle ejere: Alaa Fathi Kayed (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Stiftere: Omar Abdul Hadi (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Vedtægter: 2013-10-08 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-08)