Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Møllmann Holding ApS (CVR 39414589) | NORMAL | 24.05.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
JIM SØGAARD HOLDING ApS (CVR 30605977) | NORMAL | 24.05.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JIM SØGAARD HOLDING ApS (CVR 30605977) | 29.12.2021 | 23.05.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Stefan Skovsende Kilde Søgaard | 09.10.2013 | 29.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Søgaard Steeltank ApS (CVR 36958979) | NORMAL | 01.08.2015 | 20.04.2023 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
SØGAARD GROUP A/S (CVR 28985029) | NORMAL | 01.01.2014 | 20.04.2023 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |