Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Vestergaard Bonde | 28.05.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Nymann Hansen | 15.05.2015 | 28.05.2020 | direktør |
Jimmi Frandsen | 08.10.2013 | 15.05.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Sønder Bruun | 28.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Vestergaard Bonde | 23.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Løvstrup Knudsen | 08.11.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Nymann Hansen | 26.05.2015 | 28.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jimmi Frandsen | 08.11.2013 | 26.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Martin Løvstrup Knudsen | 08.11.2013 | 23.09.2014 | bestyrelsesmedlem |