Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2019-11-13 tilføjes Interessenter: Else Marie Green (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-13 tilføjes Reelle ejere: Else Marie Green (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-13 fjernes Reelle ejere: Torkil Green (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-09 fjernes Interessenter: Torkil Green (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2018-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: M Erichsens Vej 2, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2018-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ha@noe-kirkegaard.dk (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2018-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 51, 6940 Lem St (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2018-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: advookat@thorninger.dk (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Børge Andersen, Niels Christian Poulsen (offentliggjort 2018-09-16)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Niels Anton Kirkegaard (offentliggjort 2018-09-16)
Den 2017-12-31 fjernes Interessenter: Niels Anton Kirkegaard (offentliggjort 2018-09-16)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Børge Andersen, Niels Christian Poulsen (offentliggjort 2018-09-16)
Den 2013-12-12 tilføjes Interessenter: Torkil Green, Svend Erik Korsholm, Ole Kjær, Niels Christian Poulsen, Niels Anton Kirkegaard, Mogens Gade Madsen, Henning Sandager Sørensen, Henning Ahle, Børge Andersen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2013-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: advookat@thorninger.dk (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2013-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 51, 6940 Lem St (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2013-11-12 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-11-12 tilføjes Interessenter: Bente Andersen (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-11-12 tilføjes Navne: Nørhede - Hjortmose Vind 5 I/S (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-11-12 tilføjes Reelle ejere: Børge Andersen, Niels Christian Poulsen, Niels Anton Kirkegaard, Torkil Green, Henning Ahle, Henning Sandager Sørensen, Mogens Gade Madsen, Bente Andersen, Svend Erik Korsholm, Ole Kjær (offentliggjort 2018-09-16)
Den 2013-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2014-01-27)