Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2013-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: BF BER DENMARK 11 K/S. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2023-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-03 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Legale ejere: BERF Luxco I S.à.r.l (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Navne: BF BER DENMARK 12 ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Stiftere: BERF Luxco I S.à.r.l. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-12-19 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-12-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-22 fjernes Direktion: Jan van Beek (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-26 tilføjes Direktion: John Krøger (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-07-08 fjernes Direktion: Viktoria Charlotte Margarete Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Viktoria Charlotte Margarete Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2018-05-01 fjernes Direktion: Kerstin Anke Lauerbach (direktør) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 fjernes Direktion: Michiel Dubois (direktør) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 tilføjes Direktion: Jan van Beek (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2016-06-22 fjernes Direktion: Paulus Alphonsus van der Kuil (direktør) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-05 tilføjes Direktion: Kerstin Anke Lauerbach (direktør) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2016-04-05 fjernes Direktion: Markus Robert Süss (direktør) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Direktion: Paulus Alphonsus van der Kuil (direktør) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-09-30 fjernes Direktion: Xavier Christian Jean-Marie Jongen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-24 tilføjes Direktion: Markus Robert Süss (direktør) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-08-24 fjernes Direktion: Arno Hagemans (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-26 tilføjes Direktion: Michael Keune (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-26 fjernes Direktion: Claudia Gerber (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-28 tilføjes Direktion: Claudia Gerber (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-08 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2013-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2013-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Direktion: Arno Hagemans (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i BF BER Denmark 11 K/S. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-03 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Legale ejere: BERF Luxco I S.à.r.l (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Navne: BF BER DENMARK 12 ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2013-10-03 tilføjes Stiftere: BERF Luxco I S.à.r.l. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2013-10-03 tilføjes Vedtægter: 2013-10-03 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-25)