Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Navne | Vedtægter | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-21 tilføjes Revisor: Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-20 fjernes Revisor: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 tilføjes Revisor: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-01-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2019-12-18 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-02-05 tilføjes Legale ejere: Kronborg Holding 2015 ApS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-05 fjernes Legale ejere: LV Holding 2015 ApS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-04 fjernes Legale ejere: Kronborg Holding 2015 ApS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-05 tilføjes Reelle ejere: David Kronborg, Pia Kronborg (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-05 tilføjes Legale ejere: Kronborg Holding 2015 ApS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-02-04 fjernes Legale ejere: Kronborg Holding 2015 ApS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåstrup Valbyvej 71, 2635 Ishøj (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Snedkergangen 1, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-15 tilføjes Direktion: David Kronborg (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-15 fjernes Direktion: Pia Kronborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive og lave konsulentarbejde for entreprenørvirksomhed, opsøge mulighed for at skaffe selskabets kapitalejere opgaver samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-15 tilføjes Legale ejere: Kronborg Holding 2015 ApS, LV Holding 2015 ApS, JLM Byggeteam ApS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-01-15 fjernes Legale ejere: Mikael Haislund Sørensen, Henrik Johansson, GARTEHA ApS, KRüDAL VVS & KLOAK ApS, SNEDKERMESTER EIGIL FREDERIKSEN A/S (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-15 tilføjes Navne: JD Byggeteam ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-14 fjernes Navne: DIT LOKALE TEAM ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-15 tilføjes Reelle ejere: John Poulsen (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-15 tilføjes Vedtægter: 2018-01-15 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-15 fjernes Bestyrelse: David Kronborg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snedkergangen 1, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2013-10-07 tilføjes Bestyrelse: David Kronborg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-07 tilføjes Direktion: Pia Kronborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, opsøge mulighed for at skaffe selskabets kapitalejere opgaver samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2013-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-10-25)
Den 2013-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 tilføjes Legale ejere: Mikael Haislund Sørensen, Henrik Johansson, GARTEHA ApS, KRüDAL VVS & KLOAK ApS, SNEDKERMESTER EIGIL FREDERIKSEN A/S (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2013-10-07 tilføjes Navne: DIT LOKALE TEAM ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2013-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-10-07 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2013-10-07 tilføjes Stiftere: SNEDKERMESTER EIGIL FREDERIKSEN A/S, Mikael Haislund Sørensen, KRüDAL VVS & KLOAK ApS, Henrik Johansson, GARTEHA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2013-10-07 tilføjes Vedtægter: 2013-10-07 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2013-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-07)
Den 2013-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)