Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 16, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2020-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 59, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2019-10-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 59, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-03)
Den 2013-10-04 tilføjes Direktion: Jens Vissing Melgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af bolig og en efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-10-21)
Den 2013-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Legale ejere: Jens Vissing Melgaard, MELGAARD GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2013-10-04 fjernes Legale ejere: Jens Vissing Melgaard (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2013-10-04 tilføjes Navne: MELGAARD BOLIGUDLEJNING ApS (offentliggjort 2013-10-07)
Den 2013-10-04 tilføjes Reelle ejere: Jens Vissing Melgaard (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-10-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Stiftere: MELGAARD GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Vedtægter: 2013-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-07)
Den 2013-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)