Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Borchs Vej 31, 2500 Valby (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Binavne: THE LAST HOLDING COMPANY ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Direktion: Signe Antvorskov Krag (direktion) (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-04 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Kontaktoplysninger: signe@sakinnovation.dk (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Legale ejere: Signe Antvorskov Krag (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Navne: SAK INNOVATION ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Reelle ejere: Signe Antvorskov Krag (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Stiftere: Signe Antvorskov Krag (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-07-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Borchs Vej 31, 2500 Valby (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2018-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 145, st., 1620 København V (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: signe@sakinnovation.dk (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2015-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-06-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i andre selskaber, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Navne: SAK INNOVATION ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2014-04-23 fjernes Navne: THE LAST HOLDING COMPANY ApS (offentliggjort 2014-04-24)
Den 2014-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Vedtægter: 2014-04-24 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2013-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 145, st., 1620 København V (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2013-10-04 tilføjes Binavne: THE LAST HOLDING COMPANY ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Direktion: Signe Antvorskov Krag (direktion) (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-04 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2013-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Legale ejere: Signe Antvorskov Krag (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Navne: THE LAST HOLDING COMPANY ApS (offentliggjort 2014-04-24)
Den 2013-10-04 tilføjes Reelle ejere: Signe Antvorskov Krag (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2013-10-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Stiftere: Signe Antvorskov Krag (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-09)