Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Hjemmeside | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Navne | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: ALIMENTUM FOOD A/S. (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2019-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: ALIMENTUM FOOD A/S. (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALIMENTUM FOOD A/S. (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-03 tilføjes Bestyrelse: Kasper Lenbroch (formand) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-02 fjernes Bestyrelse: Louise Harlev Nørgaard (formand) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 tilføjes Legale ejere: FRIFELT FOOD ApS, HARLEV THORUP HOLDING ApS, ALIMENTUM FOOD A/S (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-06-13 fjernes Legale ejere: NHSK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-12 fjernes Legale ejere: FRIFELT FOOD ApS, HARLEV THORUP HOLDING ApS, ALIMENTUM FOOD A/S (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-06-13 tilføjes Reelle ejere: Jørn Frifelt Kjær Hansen, Louise Harlev Nørgaard (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-06-12 fjernes Reelle ejere: Jørn Frifelt Kjær Hansen (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Bestyrelse: Louise Harlev Nørgaard (formand) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2022-03-31 fjernes Bestyrelse: Niels-Henrik Skat Kærager (formand) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-03-30 fjernes Bestyrelse: Louise Harlev Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@alimentum-food.com (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: oro@alimentum-food.com (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-09-25 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-09-06 tilføjes Bestyrelse: Heidi-Maria Zühlke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-06 fjernes Bestyrelse: Ole Roer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-06 tilføjes Legale ejere: ALIMENTUM FOOD A/S, Heidi-Maria Zühlke, Anita Damm (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2019-09-06 fjernes Legale ejere: ROER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-05 fjernes Legale ejere: Heidi-Maria Zühlke (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2018-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Viengevej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med frugt og grøntsager (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2018-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2018-01-02 tilføjes Bibranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2018-01-02 tilføjes Hjemmeside: www.alimentum-food.com (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: oro@alimentum-food.com (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-21 tilføjes Legale ejere: Heidi-Maria Zühlke (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2016-11-21 fjernes Legale ejere: ALIMENTUM FOOD A/S (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-03 fjernes Bestyrelse: Kim Guldahl Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-28 tilføjes Legale ejere: ALIMENTUM FOOD A/S (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-09-27 fjernes Legale ejere: GUKICO ApS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fødevarer til det skandinaviske dagligvare- og foodservice marked. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-04 tilføjes Vedtægter: 2015-03-04 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2015-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jørn Frifelt Kjær Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-01 tilføjes Direktion: Jørn Frifelt Kjær Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-01 fjernes Direktion: Kim Guldahl Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-01 tilføjes Legale ejere: GUKICO ApS, ROER HOLDING ApS, FRIFELT FOOD ApS, HARLEV THORUP HOLDING ApS, NHSK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2015-03-01 tilføjes Reelle ejere: Jørn Frifelt Kjær Hansen, Jørn Frifelt Kjær Hansen (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viengevej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2013-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Terosevej 6, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-11-18 tilføjes Bestyrelse: Kim Guldahl Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-11-18 tilføjes Navne: ALIMENTUM FOOD A/S (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-11-17 fjernes Navne: ALIMENTUM FOOD ApS (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terosevej 6, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Direktion: Kim Guldahl Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-03 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-10-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-10-07)
Den 2013-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-10-03 tilføjes Navne: ALIMENTUM FOOD ApS (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-10-03 tilføjes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2013-10-03 tilføjes Stiftere: GUKICO ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)