Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2015-06-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2015-06-05 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2013-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Muslingevej 31, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2013-10-21)
Den 2013-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorup Bygade 21, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorup Bygade 21, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-03 tilføjes Hovedbranche: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (offentliggjort 2013-10-07)
Den 2013-10-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 tilføjes Direktion: René Nelleborg Heise (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af fyrværkeriarrangementer og dermed beslægtede produkter og virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: René Nelleborg Heise, Mogens Gammelgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2013-10-01 tilføjes Navne: ODENSE FESTFYRVÆRKERI ApS (offentliggjort 2013-10-03)
Den 2013-10-01 tilføjes Reelle ejere: René Nelleborg Heise, Mogens Gammelgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2013-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Stiftere: René Nelleborg Heise, Mogens Gammelgaard Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Vedtægter: 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-03)
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)