Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Formål | Kapital |
Den 2020-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 23, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-02 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: jvb@benzonlaw.com (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Navne: Anpartsselskabet Sirius Tre (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Stiftere: Atila Sari (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 23, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, st., 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2015-05-31 tilføjes Direktion: Julian Rosencrone von Benzon (direktør) (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2015-05-31 fjernes Direktion: Atila Sari (direktion) (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2015-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: jvb@benzonlaw.com (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Navne: Anpartsselskabet Sirius Tre (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-05-30 fjernes Navne: SARI TRADING & CONSULT ApS (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2015-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Vedtægter: 2015-05-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2015-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2015-05-31 fjernes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-02 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, st., 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2014-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 15, 1159 København K (offentliggjort 2014-06-17)
Den 2014-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 15, 1159 København K (offentliggjort 2014-06-17)
Den 2014-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2013-10-02 tilføjes Direktion: Atila Sari (direktion) (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2013-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med råvarer og fødevarer og rådgivning i den forbindelse samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-02 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Navne: SARI TRADING & CONSULT ApS (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2013-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Stiftere: Atila Sari (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2013-10-02 tilføjes Vedtægter: 2013-10-02 (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2013-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-31)