Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: A R Friis Vej 16, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-01 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Kontaktoplysninger: ilse@elsejacobsen.dk (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Legale ejere: Ilse Rohde Jacobsen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Navne: Selskabet af 31. maj 2017 ApS (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Stiftere: Ilse Rohde Jacobsen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-07-02 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-16 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-14 fjernes Direktion: Jesper Bo Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-31 tilføjes Navne: Selskabet af 31. maj 2017 ApS (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-05-30 fjernes Navne: KURBAD BY ILSE JACOBSEN ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-17 fjernes Bestyrelse: Jesper Bo Jacobsen (formand) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2015-07-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-07-14 fjernes Revisor: ADDVISERS GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2015-06-30 tilføjes Direktion: Jesper Bo Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2015-06-30 fjernes Direktion: Ilse Rohde Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ilse@elsejacobsen.dk (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-11-01 tilføjes Bibranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-11-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-11-01 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kurbad, restaurant samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2013-10-30 tilføjes Vedtægter: 2013-10-30 (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: A R Friis Vej 16, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bo Jacobsen (formand) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2013-10-01 tilføjes Direktion: Ilse Rohde Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2013-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-01 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: Ilse Rohde Jacobsen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-01 tilføjes Navne: KURBAD BY ILSE JACOBSEN ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2013-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: ADDVISERS GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2013-10-01 tilføjes Stiftere: Ilse Rohde Jacobsen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-19)