Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestensborg Alle 59, 1., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Direktion: Carsten Aagaard Lund (direktion) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Legale ejere: CL FINANSCENTER ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Navne: CLSGP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Reelle ejere: Carsten Aagaard Lund (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Stiftere: SGP HOLDING ApS, CL FINANSCENTER ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØKONOMIHUS.DK ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-05-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 19.11.2019 ApS. (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2015-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Økonomihus.dk Erhverv ApS. (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestensborg Alle 59, 1., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestensborg Alle 59, 1., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestensborg Alle 59, 1., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 14, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2017-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: CL FINANSCENTER ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2016-04-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Aagaard Lund (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2016-04-01 fjernes Direktion: Søren Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-03-31 fjernes Legale ejere: CL FINANSCENTER ApS, SGP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2015-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-05-31 fjernes Revisor: TOTALREVISION VORDINGBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2013-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 14, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2013-10-01 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Direktion: Søren Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2013-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: CL FINANSCENTER ApS, SGP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2013-10-01 tilføjes Navne: CLSGP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: TOTALREVISION VORDINGBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2013-10-01 tilføjes Stiftere: SGP HOLDING ApS, CL FINANSCENTER ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2013-10-01 tilføjes Vedtægter: 2013-10-01 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-12)