Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JIM P ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlegade 10, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Perlegade 10, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlegade 10, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-10-02 tilføjes Direktion: Jim Kenneth Omø Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i andre selskaber eller hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-10-08)
Den 2013-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Legale ejere: Jim Kenneth Omø Poulsen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-10-02 tilføjes Navne: JIM P HOLDING ApS (offentliggjort 2013-10-02)
Den 2013-10-02 tilføjes Reelle ejere: Jim Kenneth Omø Poulsen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2013-10-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Stiftere: Jim Kenneth Omø Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Vedtægter: 2013-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-02)
Den 2013-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)