Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Børupvej 109, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Direktion: Udo Helmut Witzky (direktion) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-01 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Legale ejere: DEMVETTO ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Navne: DMV4 ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Reelle ejere: Udo Helmut Witzky (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Stiftere: 2HUK ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børupvej 109, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Børupvej 109, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-09-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-20 tilføjes Legale ejere: DEMVETTO ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2015-04-20 tilføjes Reelle ejere: Udo Helmut Witzky (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børupvej 109, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2013-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Havkærparken 35, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havkærparken 35, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-09-17 tilføjes Direktion: Udo Helmut Witzky (direktion) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-01 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Navne: DMV4 ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Stiftere: 2HUK ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Vedtægter: 2013-09-17 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2013-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-19)