Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Byagervej 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Direktion: Søren Backer Lindgreen (direktion) (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-24 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Kontaktoplysninger: soren@peberholmen.dk (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Legale ejere: Søren Backer Lindgreen (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Navne: LINDGREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Reelle ejere: Søren Backer Lindgreen (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Stiftere: Søren Backer Lindgreen (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: PEBERHOLMEN ApS. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byagervej 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Byagervej 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-06-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byagervej 17, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Backersvej 32, st., 2300 København S (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@peberholmen.dk (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2018-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Backersvej 32, st., 2300 København S (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Backersvej 32, st., 2300 København S (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Backersvej 32, st., 2300 København S (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2013-09-24 tilføjes Direktion: Søren Backer Lindgreen (direktion) (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-24 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Legale ejere: Søren Backer Lindgreen (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Navne: LINDGREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Reelle ejere: Søren Backer Lindgreen (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Stiftere: Søren Backer Lindgreen (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Vedtægter: 2013-09-24 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2013-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-14)