Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vadestedet 1, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Marskvej 27, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-04-22 tilføjes Hjemmeside: www.nova.dk (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@nova.dk (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-21 fjernes Kontaktoplysninger: jof@nova-fv.dk (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-02-12 tilføjes Binavne: Nova Management ApS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-10-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marskvej 27, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Marskvej 27, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-26 tilføjes Vedtægter: 2018-03-26 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marskvej 27, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Edith Rodes Vej 86, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-08-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jof@nova-fv.dk (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2015-08-02 fjernes Kontaktoplysninger: j.frydenlund@stofanet.dk (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edith Rodes Vej 86, 4700 Næstved (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Binavne: Nova ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at administrere selskaber, ejendomme og vindmøller og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: j.frydenlund@stofanet.dk (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-05-10 fjernes Kontaktoplysninger: mail@connla.dk (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-08 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-07 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-08 tilføjes Navne: Nova Forvaltning ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-07 fjernes Navne: NOVA ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-08 tilføjes Vedtægter: 2015-05-08 (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2013-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-09-27 tilføjes Bestyrelse: Jørn-Ole Frydenlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Direktion: Jørn-Ole Frydenlund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering samt handel med ejendomme og driftsmidler. (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@connla.dk (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-09-27 tilføjes Legale ejere: Jørn-Ole Frydenlund (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2013-09-27 tilføjes Navne: NOVA ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-09-27 tilføjes Reelle ejere: Jørn-Ole Frydenlund (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2013-09-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Stiftere: Jørn-Ole Frydenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Vedtægter: 2013-09-27 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-09-30)
Den 2013-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)