Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Navne | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Interessenter | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-01 tilføjes Vedtægter: 2024-05-01 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-01 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2014-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S LUNDSGADE 9. (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2014-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S GG 10. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2014-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S GG 8. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2014-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S GG 9. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2014-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S GG 6. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2014-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S GG 7. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2015-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S GG 12. (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2021-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S GG Osted. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S GG Ørnesædevej Havdrup. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 tilføjes Navne: GG Ejendomsudvikling K/S (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 fjernes Navne: Gefion Group Ejendomsudvikling K/S (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-14 tilføjes Vedtægter: 2022-01-14 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-01-11 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-01-11 fjernes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-08 tilføjes Vedtægter: 2017-09-08 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-24 tilføjes Navne: Gefion Group Ejendomsudvikling K/S (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2017-01-23 fjernes Navne: GEFION GROUP K/S (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-24 tilføjes Vedtægter: 2017-01-24 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-08 tilføjes Direktion: GG Komplementar ApS (direktør) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-03-08 tilføjes Interessenter: GG Komplementar ApS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-03-08 fjernes Interessenter: CTF HOLDING 2 ApS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-03-08 tilføjes Vedtægter: 2016-03-08 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-12-10 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSDRIFT DK ApS (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2014-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2014-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 1100 København K (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2014-05-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2014-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2013-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 1100 København K (offentliggjort 2014-12-04)
Den 2013-09-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er projektudvikling inden for fast ejendomog dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-07)
Den 2013-09-10 tilføjes Interessenter: CTF HOLDING 2 ApS (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Legale ejere: Thomas Færch (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2013-09-10 tilføjes Navne: GEFION GROUP K/S (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2013-09-10 tilføjes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2013-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2013-09-10 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2013-09-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren. Hvis der er valgt en bestyrelse, af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 tilføjes Vedtægter: 2013-09-10 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2013-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-09-30)
Den 2013-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)