Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørredigevej 164, 9440 Aabybro (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Direktion: Lasse Nørgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-27 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Legale ejere: L&AJ HOLDING GJØL ApS (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Navne: L&AJ LAND & SKOV ApS (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Reelle ejere: Lasse Nørgaard Jensen (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Stiftere: L&AJ HOLDING GJØL ApS (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: L&AJ LAND & SKOV ApS. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2019-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-20 tilføjes Vedtægter: 2019-06-20 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2019-06-20 fjernes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab, Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-09 tilføjes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab, Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-09 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2017-11-14 fjernes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørredigevej 164, 9440 Aabybro (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Direktion: Lasse Nørgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i landbrugsejendomme samt landbrugsdrift af disse og efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-27 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Legale ejere: L&AJ LAND & SKOV ApS, L&AJ HOLDING GJØL ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2013-09-27 fjernes Legale ejere: L&AJ LAND & SKOV ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2013-09-27 tilføjes Navne: L&AJ LAND & SKOV ApS (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Reelle ejere: Lasse Nørgaard Jensen (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Revisor: RN af 01.10.2017 ApS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2013-09-27 tilføjes Stiftere: L&AJ HOLDING GJØL ApS (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Vedtægter: 2013-09-27 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2013-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2013-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)