Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jan Ole Edelbo | 27.09.2013 | |
Johan Groth | 27.09.2013 | |
Morten Troels Pedersen | 27.09.2013 | |
Ole Bernhard Nielsen | 27.09.2013 | |
Palle Mørch | 27.09.2013 | |
Stig Holm Mogensfeldt | 27.09.2013 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Michael Jensby Jakobsen | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Michael Nymark Jensen | 01.04.2014 | 31.12.2021 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Johan Groth | 27.09.2013 | 01.01.2022 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Morten Troels Pedersen | 27.09.2013 | 31.12.2021 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Jan Ole Edelbo | 27.09.2013 | 31.12.2021 | 25,00-33,32% | 25,00 % |