Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tobaksgården 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Direktion: Karl-Erik Ramsdal Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-25 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Legale ejere: PROFIL MATCH ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Navne: RAMSDAL ENTREPRISE SERVICE ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Reelle ejere: Karl-Erik Ramsdal Nielsen (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Stiftere: RAMSDAL VIKAR & REKRUTTERING A/S (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Karl-Erik Ramsdal Nielsen (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Karl-Erik Ramsdal Nielsen (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-12-20 fjernes Reelle ejere: John Sylvester (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tobaksgården 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2017-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 101, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-12 fjernes Legale ejere: RAMSDAL VIKAR & REKRUTTERING A/S (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2016-06-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2016-06-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-03 tilføjes Vedtægter: 2016-06-03 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2016-06-03 fjernes Bestyrelse: Lars Wedege (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 101, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2016-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Caspar Müllers Gade 2-4, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: PROFIL MATCH ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-19 tilføjes Bestyrelse: John Sylvester (formand) (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2015-05-18 fjernes Bestyrelse: Karl-Erik Ramsdal Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-05-19 tilføjes Direktion: Karl-Erik Ramsdal Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-05-19 fjernes Direktion: John Sylvester (direktion) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-01 tilføjes Bestyrelse: Karl-Erik Ramsdal Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2013-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprisevirksomhed, servicevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren. (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2013-10-01 tilføjes Vedtægter: 2013-10-01 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2013-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Caspar Müllers Gade 2-4, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2013-09-25 tilføjes Direktion: John Sylvester (direktion) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2013-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-25 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-09-25 tilføjes Legale ejere: RAMSDAL VIKAR & REKRUTTERING A/S (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2013-09-25 tilføjes Navne: RAMSDAL ENTREPRISE SERVICE ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-09-25 tilføjes Reelle ejere: John Sylvester, Karl-Erik Ramsdal Nielsen (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2013-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-09-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-09-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2013-09-25 tilføjes Stiftere: RAMSDAL VIKAR & REKRUTTERING A/S (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2013-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-30)