Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2014-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ONOMONDO ApS. (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsesse Sofies Vej 23, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Direktion: Michael Bak (direktion) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-14 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Kontaktoplysninger: michael.bak@gmail.com (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Legale ejere: Michael Bak (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Navne: LAUNCHER ApS (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-04-30 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Reelle ejere: Michael Bak (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Stiftere: Michael Bak (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-28 tilføjes Vedtægter: 2015-09-28 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsesse Sofies Vej 23, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Udbygade 19, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: michael.bak@gmail.com (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-04-30 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udbygade 19, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2013-09-14 tilføjes Direktion: Michael Bak (direktion) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-14 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Legale ejere: Michael Bak (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Navne: LAUNCHER ApS (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Reelle ejere: Michael Bak (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Stiftere: Michael Bak (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Vedtægter: 2013-09-14 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2013-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-23)